The details: Otto Freiherr von Pechmann * 12.09.1874 Zwiesel, + 03.09.1959 Kempten 13.07.1894 Fahnenjunker 24.05.1896 Leutnant (Pat. v. 27.02.1896) 03.03.1911 Hauptmann 12.07.1917 Major (Pat. v. 17.01.1917) 01.04.1922 Oberstleutnant 15.05.1934 Oberst a.D. 15.03.1935 Oberst (E) (Pat. v. 01.04.1931) 01.09.1941 Generalmajor Parents: Bezirksgeometer Konrad Freiherr von Pechmann and Anna nee Nenner Marriages: 26.05.1908 with Marie nee Ringler (+ 15.05.1911) and 26.08.1920 with Marie Rose nee Gr?fin Waldbott von Bassenheim (+ 26.01.1953) Abitur 13.07.1894 Fahnenjunker im 2. bayrischen Inf.Rgt. 24.05.1896 Leutnant im 19. bayrischen Inf.Rgt. 30.09.1900 chinesischer Dolmetscher im 4. ostasiatischen Inf.Rgt. 01.05.1901 bei der Gesandschaftswache in Peking 18.11.1903 zur?ck zum 15. bayrischen Inf.Rgt. 15.11.1911 Kompanie-Chef im bayrischen Leib-Infanterie-Regiment 02.08.1914 Kp.Chef 2./Leib-Inf.Rgt., sp?ter Bataillons-F?hrer im Leib-Inf.Rgt. 15.05.1915 - 15.10.1918 Bataillons-F?hrer I./24. bayrisches Inf.Rgt. 05.05.1919 Bataillons-F?hrer und Stab Reichswehr-Sch?tzen-Rgt. 42 01.01.1921 Bataillons-Kdr. III./ Inf.Rgt. 19 31.03.1923 Abschied 01.09.1929 F?rsorgereferent beim Inf.Rgt. 20, sp?ter bei der Wehr-Ersatz-Inspektion Regensburg 31.01.1930 ausgeschieden 13.09.1939 FK Feld-Kommandantur 598 (belgische Provinz Luxenburg) 01.11.1941 F?hrer-Reserve OKH 31.05.1942 Mob.-Verwendung aufgehoben